Par arrêté en date du 30 décembre 1953, sont nommés en qualité de sous- bibliothécaires stagiaires, à compter du 1er janvier 1954, et affectés aux établisse- ments ci-dessous désignés :
Mlle Blum (Véronique), bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque centrale de Prêt d'Indre-et-Loire, est mutée à la Bibliothèque centrale de Prêt du Loir-et-Cher (arrêté du 19 octobre 1953, «Journal Officiel» du 6 janvier 1954, p. 299).
M. Fillet (René), bibliothécaire chargé de la direction de la Bibliothèque centrale de Prêt de Loir-et-Cher, est muté à la Bibliothèque municipale classée de Tours. M. Fillet est chargé de la direction de la Bibliothèque centrale de Prêt d'Indre-et-Loire (arrêté du 19 octobre 1953, « Journal Officiel » du 6 janvier 1954, p. 299).
Mme Sautel (Marguerite), née Boulet, bibliothécaire, est détachée pour une nouvelle période de cinq ans, à compter du 1er février 1953, auprès de la direction de l'Enseignement supérieur, en vue d'exercer les fonctions d'agrégée à la Faculté de Droit de Nancy (arrêté du 23 janvier 1954, « Journal Officiel » du 28 janvier 1954, p. 1007).
M. Longnon (Jean), conservateur à la Bibliothèque de l'Institut, à compter du 31 décembre 1953 (arrêté du 23 octobre 1953).
M. Koelbert (Marcel), conservateur de la Bibliothèque universitaire d'Alger, nommé chevalier («Journal Officiel» du 27 janvier 1954, p. 958).
Mlle Salvan (Paule), conservateur à la direction des Bibliothèques de France, nommée chevalier («Journal Officiel» du 27 janvier 1954, p. 958).
Mlle Jeanne Dupic, conservateur de la Bibliothèque municipale de Rouen et des Musées Corneille et Flaubert, vient d'être élue présidente de l'Académie de Rouen.
Le 26 janvier a été renouvelée la Commission paritaire du personnel scientifique des Bibliothèques dépendant de la direction des Bibliothèques de France. Le vote pour les représentants du personnel a donné les résultats suivants :